LỊCH

ĐỒNG HỒ

Quà tặng của anh
ĐỖ THANH DƯƠNG

Cần Thơ

VẺ ĐẸP TAM GIÁC SỐ

220px-pascaltriangleanimated2
Quà tặng của thầy
PHAN DUY NGHĨA

Hà Tỉnh

CÁC NHÀ KHOA HỌC

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

THÀNH VIÊN_VIOLET

TRỊNH THỊ KIM LOAN

http://trinhthikimloan.violet.vn/


LIÊN KẾT

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    VIOLET

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (havietchuong57@yahoo.com.vn)

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    TRỊNH CÔNG SƠN


    THỐNG KÊ CÁC NƯỚC

    Flag Counter
    04-12-2014

    DỰ BÁO THỜI TIẾT

    Thành viên “GIẢI TOÁN TIỂU HỌC”

    toantieuhocPl kimdong xuantruong chithanh
    Mời các bạn kích vào ảnh để đến
    Chuyên mục GIẢI TOÁN TIỂU HỌC
    Điện thoại: 0919 996 947
    Email: havietchuong57@gmail.com

    CÁC BÀI CHƯA CÓ BÀI GIẢI
    5748

    ........

    Gốc > GIẢI TOÁN TIỂU HỌC >

    5743: Thầy ơi giải hộ em bài này với ạ

    1/ so sánh 

    A=2013/2014+2014/2015+2015/2016 với 3

    2/ tính nhanh

     a)

    254*399-145/254+399*253

    b) 

    5932+6001*5931/5932*6001-69

    Nguyễn Thị Ngọc Ánh @ 20h:08p 17/08/17

    http://toantieuhocpl.violet.vn/entry/show/entry_id/9984546/cm_id/3250703#3250703


    Nhắn tin cho tác giả
    Toán Tiểu Học Pl @ 03:08 18/08/2017
    Số lượt xem: 213
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    1/ So sánh:   A=2013/2014+2014/2015+2015/2016 với 3

    Ta thấy:  2013/2014<1 ; 2014/2015<1 ; 2015/2016<1

    Nên:  A=2013/2014+2014/2015+2015/2016 < 1 + 1 + 1 = 3

    Hay:  A=2013/2014+2014/2015+2015/2016 < 3

    Ngọc Ánh xem lại cách viết đề bài câu 2 (tính nhanh).

    Avatar

    Viết đúng là thế này.

    2/ Tính nhanh:

                a/   (254 x 399 - 145)/(254 + 399 x 253)

    Tử số có thể viết lại:   253 x 399 + 399 - 145 = 253 x 399 + 254

    Ta thấy tử số bằng mẫu số:   253 x399 + 254 = (254 + 399 x 253)

    Vậy:  (254 x 399 - 145)/(254 + 399 x 253) = 1

                b/ (5932+6001x5931)/(5932x6001-69) =

    Mẫu số có thể viết lại:   5932x6001-69 = 5931x6001+6001-69 = 5931x6001+5932

    Ta thấy tử số bằng mẫu số:   5931x6001+5932 = (5932x6001-69)

    Vậy:  (5932+6001x5931)/(5932x6001-69) = 1

     
    Gửi ý kiến